Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Kapital | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2007-11-16 sletter virksomheden Ejerskaber: LB DEVELOPMENT ApS. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2014-05-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Z 2016 ApS. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Juels Vej 108, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Bestyrelse: Lars Bach Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Binavne: SHAREVANNA ApS, Zircles.com ApS, Zircles Academy ApS (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Direktion: Lars Bach Christensen (direktion) (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-16 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Kontaktoplysninger: revisionvest@revisionvest.dk (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Legale ejere: LB EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Navne: ZIRCLES.DK ApS (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Reelle ejere: Lars Bach Christensen (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Stiftere: LB EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-07-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-30 fjernes Bestyrelse: Søren Tonnesen (formand) (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-07-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Juels Vej 108, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2017-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 227, 3. th., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: revisionvest@revisionvest.dk (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2016-09-02 tilføjes Binavne: Zircles.com ApS, Zircles Academy ApS (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2016-09-01 tilføjes Vedtægter: 2016-09-01 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2016-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 375.000,00 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2016-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2016-07-08 tilføjes Vedtægter: 2016-07-08 (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-07-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2015-07-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-14 tilføjes Vedtægter: 2015-07-14 (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2015-07-14 fjernes Revisor: REVISIONVEST STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2012-08-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Sass Lyman (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 tilføjes Bestyrelse: Thomas Sass Lyman (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive internet handelsvirksomhed (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2012-06-20 tilføjes Navne: ZIRCLES.DK ApS (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2012-06-19 fjernes Navne: LB EJENDOMSUDVIKLING ApS (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2012-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2012-06-20 tilføjes Vedtægter: 2012-06-20 (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 227, 3. th., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2008-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 227, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Tonnesen (formand) (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2008-01-30 fjernes Bestyrelse: Lars Bach Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Direktion: Lars Bach Christensen (direktion) (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2008-01-30 fjernes Direktion: Dennis Per Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-26 tilføjes Reelle ejere: Lars Bach Christensen (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2007-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 227, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-16 tilføjes Bestyrelse: Lars Bach Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 tilføjes Binavne: SHAREVANNA ApS (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2007-11-16 tilføjes Direktion: Dennis Per Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2007-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-16 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2007-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2007-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2007-11-16 tilføjes Legale ejere: LB EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2007-11-16 tilføjes Navne: LB EJENDOMSUDVIKLING ApS (offentliggjort 2007-11-27)
Den 2007-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2007-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2007-11-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2007-11-16 tilføjes Revisor: REVISIONVEST STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2007-11-16 tilføjes Stiftere: LB EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2007-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2007-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-12)