Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bach Christensen | 30.01.2008 | 13.08.2018 | direktion |
Dennis Per Henriksen | 16.11.2007 | 30.01.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bach Christensen | 20.06.2012 | 13.08.2018 | bestyrelse |
Thomas Sass Lyman | 20.06.2012 | 01.08.2012 | bestyrelse |
Søren Tonnesen | 30.01.2008 | 30.05.2018 | formand |
Lars Bach Christensen | 16.11.2007 | 30.01.2008 | formand |