Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Mortensen(virk.: 19) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 10,53 % | 10,53 % | 10,53 % | 10,53 % |
Pct. | 10,53 % | 10,53 % | 10,53 % | 10,53 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Carsten Mortensen | 01.04.2023 | Paludan Müllers Vej 3, 1815 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CMO INVEST ApS | 31062934 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
25.09.2017 | 161,54 (km) | Langelandsvej 9, 4220 Korsør | Gammel Kongevej 29B, 1610 København V |
19.04.2023 | 1,37 (km) | Gammel Kongevej 29B, 1610 København V | Paludan Müllers Vej 3, 1815 Frederiksberg C |
CMO INVEST ApS. |
Sidst opdateret den 19.11.2007 og angivet som gældende fra 01.10.2007 (6206 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
CMO CONSULTING A/S | 27664091 |
CMODE | 41846062 |
CM ODENSE HOLDING ApS | 29174946 |
CMO HOLDING ApS | 32348963 |
CMO INVEST ApS | 31062934 |
CMOL Holding ApS | 40974334 |
C More-Than-Cashmere ApS | 37646407 |
C MORE ENTERTAINMENT DANMARK | 29787840 |
CMortensen | 43672541 |
C Mortensen Holding ApS | 42219827 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Mortensen(virk.: 19) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
Pct. | 26 % | 0 % | 0 % | 11 % | 53 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Mortensen(virk.: 19) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 9 | 16 | 0 | 10 |
Pct. | 26 % | 46 % | 0 % | 29 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |