Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2013-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: CONVENIENCE GRUPPEN ApS. (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SPORTIGAN KORSØR ApS. (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2019-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: CONVENIENCE GRUPPEN ApS. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Convenience Gruppen ApS 1. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paludan Müllers Vej 3, 3. th., 1815 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 29, 4. tv., 1610 København V (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-12-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Vedtægter: 2021-01-04 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 29, 4. tv., 1610 København V (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2017-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelandsvej 9, 4220 Korsør (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-25 tilføjes Kontaktoplysninger: cmoinvest@gmail.com (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2011-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, øvrig investeringsvirksomhed samt virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-11 tilføjes Vedtægter: 2011-08-11 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelandsvej 9, 4220 Korsør (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2007-10-01 tilføjes Direktion: Carsten Mortensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Legale ejere: Carsten Mortensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2007-10-01 tilføjes Navne: CMO INVEST ApS (offentliggjort 2007-11-19)
Den 2007-10-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Mortensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2007-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2007-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2007-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-10-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Stiftere: Carsten Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-19)
Den 2007-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)