Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgeskajen 7, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Bestyrelse: Peter Jensen (suppleant) (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Direktion: Jan Milton Woller (direktør) (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-05 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Legale ejere: HIRTSHALS FISKERIFORENING (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Navne: KVOTESELSKABET HIRTSHALS AF 15. JANUAR 2007 A/S (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Stiftere: Morten Munch Sørensen (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-01-31 tilføjes Legale ejere: HIRTSHALS FISKERIFORENING (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-01-31 fjernes Legale ejere: Torsten Christensen, Michael Axelsen, Peter Jensen, Jan Gundersen, Claus Holm Ejdesgaard, Niels Kristian Nielsen (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-01-30 fjernes Legale ejere: HIRTSHALS FISKERIFORENING (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-05-30 tilføjes Bestyrelse: Niels Kristian Nielsen (formand) (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2023-05-30 fjernes Bestyrelse: Thomas Kongerslev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-29 fjernes Bestyrelse: Niels Kristian Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-30 tilføjes Direktion: Jan Milton Woller (direktør) (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2023-05-30 fjernes Direktion: Thomas Kongerslev (direktør) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgeskajen 7, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2023-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgeskajen 14, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Legale ejere: Niels Kristian Nielsen (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2022-02-01 fjernes Legale ejere: Gustav Øglend (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-01-31 fjernes Legale ejere: Niels Kristian Nielsen (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-11 tilføjes Bestyrelse: Jan Milton Woller (formand) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-03-11 fjernes Bestyrelse: Gustav Øglend (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-11 tilføjes Direktion: Thomas Kongerslev (direktør) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-03-11 fjernes Direktion: Gustav Øglend (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgeskajen 14, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2018-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgeskajen 14, 1., 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-06 tilføjes Vedtægter: 2017-03-06 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-30 tilføjes Legale ejere: Niels Kristian Nielsen (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2016-12-30 fjernes Legale ejere: Lars Nielsen, Jesper Nielsen, Morten Munch Sørensen (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-11-18 tilføjes Vedtægter: 2016-11-18 (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2013-10-04 tilføjes Bestyrelse: Niels Kristian Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2013-10-04 fjernes Bestyrelse: Jesper Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-15 tilføjes Legale ejere: Morten Munch Sørensen (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2010-11-30 tilføjes Bestyrelse: Jesper Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Vedtægter: 2009-11-02 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2009-10-12 tilføjes Bestyrelse: Torsten Christensen (suppleant) (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2009-01-29 fjernes Bestyrelse: Jesper Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt (offentliggjort 2007-11-23)
Den 2007-11-01 tilføjes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt (offentliggjort 2007-11-23)
Den 2007-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgeskajen 14, 1., 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2007-07-05 tilføjes Bestyrelse: Jesper Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Direktion: Gustav Øglend (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-05 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Legale ejere: Lars Nielsen, Jesper Nielsen, Gustav Øglend, HIRTSHALS FISKERIFORENING, Torsten Christensen, Michael Axelsen, Peter Jensen, Jan Gundersen, Claus Holm Ejdesgaard (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2007-07-05 tilføjes Navne: KVOTESELSKABET HIRTSHALS AF 15. JANUAR 2007 A/S (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Stiftere: Morten Munch Sørensen (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2007-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-09)