Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Milton Woller | 30.05.2023 | 09.08.2024 | direktør |
Thomas Kongerslev | 11.03.2019 | 30.05.2023 | direktør |
Gustav Øglend | 05.07.2007 | 11.03.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Milton Woller | 30.05.2023 | 09.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Aabenhus Nielsen | 30.05.2023 | 09.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Nielsen | 30.05.2023 | 09.08.2024 | formand |
Thomas Kongerslev | 11.03.2019 | 30.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Milton Woller | 11.03.2019 | 29.05.2023 | formand |
Niels Kristian Nielsen | 04.10.2013 | 29.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Axelsen | 30.11.2010 | 11.03.2019 | formand |
Jesper Nielsen | 30.11.2010 | 04.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Torsten Christensen | 12.10.2009 | 09.08.2024 | suppleant |
Peter Jensen | 05.07.2007 | 09.08.2024 | suppleant |
Gustav Øglend | 05.07.2007 | 11.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Munch Sørensen | 05.07.2007 | 29.01.2009 | formand |
Jesper Nielsen | 05.07.2007 | 29.01.2009 | suppleant |