Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Direktion | ||||
Binavne | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2007-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MONIER ApS. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2024-03-20 tilføjes Bestyrelse: Frederik Dahl Poulsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-20 fjernes Bestyrelse: Michael Schnuchel Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-02 tilføjes Bestyrelse: Malou Ida Lindberg (formand) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-02 fjernes Bestyrelse: Jens Schelde-Rasmussen (formand) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-02 tilføjes Direktion: Malou Ida Lindberg (direktør) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-02 fjernes Direktion: Jørgen Middelhede Erichsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Bestyrelse: Michael Schnuchel Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Bestyrelse: Jens Schelde-Rasmussen (formand) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-01-04 fjernes Bestyrelse: Jørgen Middelhede Erichsen (formand) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-04 tilføjes Binavne: MONIER HOLDING APS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-03 fjernes Binavne: BMI Produktion Danmark ApS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed med fokus på tagprodukter herunder teglsten, tagpap mv. samt anden virksomhed i relation hertil. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-04 tilføjes Navne: BMI Produktion Danmark ApS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-03 fjernes Navne: MONIER HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-04 tilføjes Vedtægter: 2022-01-04 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af byggematerialer af beton (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2022-01-01 fjernes Bibranche: Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af asfalt og tagpap (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-31 tilføjes Bestyrelse: Paul Stel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-10-31 fjernes Bestyrelse: Klaus Sonne Ravn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-10-07 tilføjes Binavne: BMI Produktion Danmark ApS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-10-06 tilføjes Vedtægter: 2020-10-06 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-08-31 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Middelhede Erichsen (formand) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-08-31 fjernes Bestyrelse: Flemming Adolfsen (formand) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Direktion: Jørgen Middelhede Erichsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-08-31 fjernes Direktion: Flemming Adolfsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: ICOPAL ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-12-19 fjernes Legale ejere: Monier Roofing AB (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-12 tilføjes Bestyrelse: Flemming Adolfsen (formand) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-04-11 fjernes Bestyrelse: Flemming Adolfsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i Monier ApS samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2019-04-12 tilføjes Vedtægter: 2019-04-12 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-02-27 fjernes Bestyrelse: Alfons Horn (formand) (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 56, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-01-06)
Den 2019-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 52, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-01-06)
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 52, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-01-06)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 53, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 tilføjes Hjemmeside: monier.dk (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 tilføjes Kontaktoplysninger: tag@monier.com (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-26 tilføjes Bestyrelse: Alfons Horn (formand) (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-10-25 fjernes Bestyrelse: Jørgen Nørgaard Øster (formand) (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-26 tilføjes Direktion: Flemming Adolfsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2017-09-14 fjernes Bestyrelse: Erik Torbjörn Eriksson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-14 fjernes Direktion: Erik Torbjörn Eriksson (direktør) (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 tilføjes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2016-12-05 fjernes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-11 tilføjes Bestyrelse: Erik Torbjörn Eriksson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2016-03-11 fjernes Bestyrelse: Alessandro Cappellini (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-10 fjernes Bestyrelse: Jørgen Nørgaard Øster (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-11 tilføjes Direktion: Erik Torbjörn Eriksson (direktør) (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2016-03-11 fjernes Direktion: Alessandro Cappellini (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-21 tilføjes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2014-08-21 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Bestyrelse: Alessandro Cappellini (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-22 fjernes Bestyrelse: Håkan Olof Wanselius (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-22 tilføjes Direktion: Alessandro Cappellini (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-22 fjernes Direktion: Håkan Olof Wanselius (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-22 tilføjes Bestyrelse: Håkan Olof Wanselius (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-22 fjernes Bestyrelse: Robert Stefan Foster (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-22 tilføjes Direktion: Håkan Olof Wanselius (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-22 fjernes Direktion: Robert Stefan Foster (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 tilføjes Bestyrelse: Robert Stefan Foster (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 fjernes Bestyrelse: Clein Johansson Ullenvik (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 tilføjes Direktion: Robert Stefan Foster (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 fjernes Direktion: Clein Johansson Ullenvik (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-06 fjernes Bestyrelse: Thomas Christer William Nilsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i Monier A/S samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2010-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2010-11-22 tilføjes Vedtægter: 2010-11-22 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2010-09-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-17 tilføjes Bestyrelse: Clein Johansson Ullenvik (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-16 fjernes Bestyrelse: Mark Patrick Randall (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-17 tilføjes Direktion: Clein Johansson Ullenvik (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2008-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 53, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2008-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Bestyrelse: Mark Patrick Randall (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-17 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-17 tilføjes Navne: MONIER HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2007-12-16 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2519 (offentliggjort 2007-11-02)
Den 2007-12-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Legale ejere: Monier Roofing AB (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2007-11-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2519 (offentliggjort 2007-11-02)
Den 2007-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-11-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-02)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)