Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Malou Ida Lindberg | 02.06.2023 | direktør |
Jørgen Nørgaard Øster | 26.10.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Middelhede Erichsen | 31.08.2020 | 02.06.2023 | adm. dir |
Flemming Adolfsen | 26.10.2017 | 31.08.2020 | adm. dir |
Erik Torbjörn Eriksson | 11.03.2016 | 14.09.2017 | direktør |
Alessandro Cappellini | 22.05.2014 | 11.03.2016 | direktør |
Håkan Olof Wanselius | 22.05.2013 | 22.05.2014 | adm. dir |
Robert Stefan Foster | 19.12.2012 | 22.05.2013 | adm. dir |
Clein Johansson Ullenvik | 17.03.2009 | 19.12.2012 | adm. dir |
Peter Andreas Stakemann | 01.11.2007 | 17.12.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Dahl Poulsgaard | 20.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Malou Ida Lindberg | 02.06.2023 | formand |
Jørn Smedegaard Nielsen | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anne Løvenkjær Röder | 04.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Nørgaard Øster | 26.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Schnuchel Jensen | 30.06.2022 | 20.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Schelde-Rasmussen | 04.01.2022 | 02.06.2023 | formand |
Paul Stel | 31.10.2020 | 04.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Middelhede Erichsen | 31.08.2020 | 04.01.2022 | formand |
Flemming Adolfsen | 12.04.2019 | 31.08.2020 | formand |
Klaus Sonne Ravn | 26.10.2017 | 31.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Adolfsen | 26.10.2017 | 11.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Alfons Horn | 26.10.2017 | 27.02.2019 | formand |
Jørgen Nørgaard Øster | 11.03.2016 | 25.10.2017 | formand |
Erik Torbjörn Eriksson | 11.03.2016 | 14.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Alessandro Cappellini | 22.05.2014 | 11.03.2016 | formand |
Håkan Olof Wanselius | 22.05.2013 | 22.05.2014 | formand |
Robert Stefan Foster | 19.12.2012 | 22.05.2013 | formand |
Clein Johansson Ullenvik | 17.03.2009 | 19.12.2012 | formand |
Jørgen Nørgaard Øster | 17.12.2007 | 10.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Christer William Nilsson | 17.12.2007 | 06.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Mark Patrick Randall | 17.12.2007 | 16.03.2009 | formand |
Peter Andreas Stakemann | 01.11.2007 | 17.12.2007 | formand |