Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Binavne | Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-09 tilføjes Vedtægter: 2022-02-09 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-02-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-01-31 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-31 tilføjes Bestyrelse: Christin-Isabel Sadowsky (formand) (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-18 fjernes Bestyrelse: Christin-Isabel Sadowsky (formand) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-31 tilføjes Direktion: Jan Sadowsky (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-18 fjernes Direktion: Jan Sadowsky (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af en direktør alene (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ekkodalsvejen 1, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-07-19 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-18 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed i forbindelse med investering i fast ejendom, herunder køb, salg samt udlejning og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 tilføjes Vedtægter: 2021-07-14 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Bestyrelse: Christin-Isabel Sadowsky (formand) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-06-30 fjernes Bestyrelse: Inga Müller (bestyrelse) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 tilføjes Direktion: Jan Sadowsky (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Ulf Borgen Müller (direktion) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Green Tiny Scandinavia ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Ulf Borgen Müller (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Jan Sadowsky (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Ulf Borgen Müller (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve kapitalpleje. (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2013-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af en direktør alene (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2013-11-25 tilføjes Vedtægter: 2013-11-25 (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2013-11-25 fjernes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET AF 8.12.1979 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-10-24 tilføjes Bestyrelse: Peter Borgen Müller (bestyrelse) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2006-10-24 fjernes Bestyrelse: Birgitte Borgen Müller Marcussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-20 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET AF 8.12.1979 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-20 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-16 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Borgen Müller Marcussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-16 fjernes Bestyrelse: Preben Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ekkodalsvejen 1, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ekkodalsvejen 1, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ekkodalsvejen 1, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ekkodalsvejen, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-02 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-02 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET AF 8.12.1979 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-08-01 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET AF 8.12.1979 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 tilføjes Navne: ALMINDINGEN SAVVÆRK ÅKER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-23 fjernes Navne: ALMININGEN SAVVÆRK ÅKER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-25 fjernes Bestyrelse: Olaf Borgen Müller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 fjernes Direktion: Olaf Borgen Müller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 fjernes Bestyrelse: Ulf Borgen Müller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-01-01 tilføjes Legale ejere: Ulf Borgen Müller (offentliggjort 2021-07-01)
Den 1975-01-01 tilføjes Reelle ejere: Ulf Borgen Müller (offentliggjort 2021-07-01)
Den 1906-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ekkodalsvejen, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1906-04-30 tilføjes Bestyrelse: Ulf Borgen Müller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1906-04-30 tilføjes Binavne: EKKODALSHUSENE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1906-04-30 tilføjes Direktion: Olaf Borgen Müller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1906-04-30 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1906-04-30 tilføjes Navne: ALMININGEN SAVVÆRK ÅKER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1906-04-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 1906-04-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 1906-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1906-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1906-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)