Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Sadowsky | 31.01.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Sadowsky | 30.06.2021 | 18.01.2022 | adm. dir |
Ulf Borgen Müller | 30.04.1906 | 30.06.2021 | direktion |
Olaf Borgen Müller | 30.04.1906 | 25.02.1994 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Sadowsky | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Emilia-Zoé Sadowsky | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christin-Isabel Sadowsky | 31.01.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Sadowsky | 30.06.2021 | 18.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Emilia-Zoé Sadowsky | 30.06.2021 | 18.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christin-Isabel Sadowsky | 30.06.2021 | 18.01.2022 | formand |
Peter Borgen Müller | 24.10.2006 | 30.06.2021 | bestyrelse |
Birgitte Borgen Müller Marcussen | 16.11.2003 | 24.10.2006 | bestyrelse |
Ulf Borgen Müller | 30.04.1906 | 30.06.2021 | bestyrelse |
Inga Müller | 30.04.1906 | 30.06.2021 | bestyrelse |
Preben Hansen | 30.04.1906 | 16.11.2003 | bestyrelse |
Olaf Borgen Müller | 30.04.1906 | 25.02.1994 | formand |
Ulf Borgen Müller | 30.04.1906 | 07.01.1994 | bestyrelse |