Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-06 tilføjes Bestyrelse: Thomas Haugstrup Mogensen (formand) (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Bestyrelse: Karl Bertil Thomas Vestergren (formand) (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 tilføjes Bestyrelse: Carsten Maribo Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-29 fjernes Bestyrelse: Lorenzo Garbellini (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-29 tilføjes Direktion: Carsten Maribo Andreasen (direktør) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-28 fjernes Direktion: Carsten Maribo Andreasen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Carsten Maribo Andreasen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2017-06-01 fjernes Direktion: Lorenzo Garbellini (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-07 tilføjes Bestyrelse: Lorenzo Garbellini (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2016-12-07 fjernes Bestyrelse: Lars Søberg Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-12-07 tilføjes Direktion: Lorenzo Garbellini (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-12-07 fjernes Direktion: Lars Søberg Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Binavne: REXAM BEVARAGE CAN FREDERICIA A/S (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-29 tilføjes Navne: BALL BEVERAGE PACKAGING FREDERICIA A/S (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-28 fjernes Navne: REXAM BEVERAGE CAN FREDERICIA A/S (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-29 tilføjes Vedtægter: 2016-08-29 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-26 tilføjes Bestyrelse: Lars Søberg Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-05-26 fjernes Bestyrelse: Carsten Maribo Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-26 tilføjes Direktion: Lars Søberg Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-05-26 fjernes Direktion: Carsten Maribo Andreasen (adm. dir) (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-20 tilføjes Bestyrelse: Philip James Hocken (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 fjernes Bestyrelse: John Richard Gorton (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-06 tilføjes Bestyrelse: Carsten Maribo Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2012-01-06 fjernes Bestyrelse: Martin Bjeld (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-06 tilføjes Direktion: Carsten Maribo Andreasen (adm. dir) (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2012-01-06 fjernes Direktion: Martin Bjeld (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremstille og sælge emballage til drikkevarer og i øvrigt drive virksomhed med produktion, handel og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, eller af et flertal af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Vedtægter: 2010-06-21 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-08 tilføjes Direktion: Martin Bjeld (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 fjernes Direktion: John Richard Gorton (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-29 tilføjes Bestyrelse: Martin Bjeld (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 fjernes Bestyrelse: Claes Sture Bjäreholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 33.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Legale ejere: Rexam Overseas Holdings Limited (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2008-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2007-10-26)
Den 2008-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 20.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af letmetalemballage (offentliggjort 2008-01-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2007-10-26)
Den 2007-10-18 tilføjes Bestyrelse: Claes Sture Bjäreholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Direktion: John Richard Gorton (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Navne: REXAM BEVERAGE CAN FREDERICIA A/S (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2007-10-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-10-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Stiftere: Rexam Overseas Holdings Ltd. (reg.no 70682) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-10-26)
Den 2007-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)