Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Maribo Andreasen | 29.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Maribo Andreasen | 01.06.2017 | 28.05.2018 | adm. dir |
Lorenzo Garbellini | 07.12.2016 | 01.06.2017 | adm. dir |
Lars Søberg Larsen | 26.05.2015 | 07.12.2016 | adm. dir |
Carsten Maribo Andreasen | 06.01.2012 | 26.05.2015 | adm. dir |
Martin Bjeld | 08.12.2009 | 06.01.2012 | adm. dir |
John Richard Gorton | 18.10.2007 | 08.12.2009 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Haugstrup Mogensen | 06.05.2020 | formand |
Carsten Maribo Andreasen | 29.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Philip James Hocken | 20.01.2014 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lorenzo Garbellini | 07.12.2016 | 29.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Søberg Larsen | 26.05.2015 | 07.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Maribo Andreasen | 06.01.2012 | 26.05.2015 | bestyrelse |
Martin Bjeld | 29.08.2008 | 06.01.2012 | bestyrelse |
Karl Bertil Thomas Vestergren | 18.10.2007 | 06.05.2020 | formand |
John Richard Gorton | 18.10.2007 | 20.01.2014 | bestyrelse |
Claes Sture Bjäreholt | 18.10.2007 | 29.08.2008 | bestyrelse |