Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Reimann Petersen | 01.12.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leo Villumsen | 04.10.2007 | 01.12.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christina Lykke Risager Eriksen | 18.01.2022 | næstformand |
Mette Aackmann | 29.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Erik Kyed Trolle | 01.12.2019 | formand |
Jan Karlsson | 15.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Bak Frigaard | 14.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Peter Høstgaard-Jensen | 14.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Rasmussen | 25.01.2018 | 18.01.2022 | næstformand |
Jens Aage Hedegaard Kristensen | 25.01.2018 | 01.12.2019 | formand |
Jens Ole Jensen | 14.01.2014 | 25.01.2018 | formand |
Jens Aage Hedegaard Kristensen | 14.01.2014 | 24.01.2018 | næstformand |
Brian Poul Kjær | 02.12.2013 | 14.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kai Bruno Müller | 01.11.2012 | 14.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Brian Poul Kjær | 25.09.2012 | 31.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ole Hansen | 26.06.2012 | 29.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Berg | 26.06.2012 | 14.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Per Henrik Olesen | 12.05.2010 | 15.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Klitgaard Pedersen | 12.05.2010 | 15.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Helge Lundgaard | 12.05.2010 | 26.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Helle Bøg Kirkeby | 12.05.2010 | 26.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Porsborg | 07.01.2010 | 14.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Per Nilsson | 07.01.2010 | 14.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Frode Thule Jensen | 07.01.2010 | 14.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Brian Pedersen | 07.01.2010 | 14.01.2014 | formand |
Anders Gram Mikkelsen | 07.01.2010 | 14.01.2014 | næstformand |
Hanne Welander | 04.10.2007 | 02.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kai Bruno Müller | 04.10.2007 | 25.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lars Mejlvang Møller | 04.10.2007 | 07.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peter Emanuel Nielsen | 04.10.2007 | 07.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jens Aage Hedegaard Kristensen | 04.10.2007 | 07.01.2010 | formand |
Hans Rex Christensen | 04.10.2007 | 07.01.2010 | næstformand |