Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Formål | Kapitalvaluta | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-11 tilføjes Vedtægter: 2024-09-11 (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-07-12 tilføjes Vedtægter: 2024-07-12 (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-04-26 tilføjes Vedtægter: 2024-04-26 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2023-05-13 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Leerbeck Dahlbom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 fjernes Bestyrelse: Nicolaj Wittendorff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-16 tilføjes Vedtægter: 2021-08-16 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2021-04-28 tilføjes Bestyrelse: Simone Didrichsen Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2021-04-28 fjernes Bestyrelse: Diana Sloth Stahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.868.000,00 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2020-11-10 tilføjes Vedtægter: 2020-11-10 (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.549.500,00 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-06-25 tilføjes Vedtægter: 2019-06-25 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-05-04 tilføjes Bestyrelse: Nicolaj Wittendorff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2019-05-04 fjernes Bestyrelse: Hanne Lindby Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-05 tilføjes Bestyrelse: Diana Sloth Stahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2018-05-05 fjernes Bestyrelse: Kristian Erland Eskildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 2, 3. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Allé 3, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 tilføjes Bestyrelse: Peter Jørgen Rønnow (næstformand) (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Bestyrelse: Hans Kjellund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: peter.roennow@dlapiper.com (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-29 tilføjes Legale ejere: Andelsforeningen Rota Tryk (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2014-07-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremme filmkulturen i Århus ved virksomhed, der understøtter biografen Øst for Paradis funktion som artcinema, hvilken virksomhed kunne være udlån til ombygning, indkøb af "smalle" film eller anden virksomhed, der understøtter forevisning af film, der ikke sædvanligvis vises i landsdækkende biografkæder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.225.000,00 (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2014-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og 2 bestyrelsesmedlemmer, der ikke samtidig må være direktører, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2014-07-16 tilføjes Vedtægter: 2014-07-16 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2014-07-16 fjernes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Allé 3, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2014-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 31, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2012-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 31, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-01-15)
Den 2012-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Paradisgade 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-05 tilføjes Bestyrelse: Kristian Erland Eskildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 937.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Bestyrelse: Else Kayser Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-12 tilføjes Direktion: Leif Leer Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 889.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-07 fjernes Bestyrelse: Uffe Sloth Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-07 fjernes Direktion: Uffe Sloth Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-30 fjernes Bestyrelse: Ole Bjørn Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-30 fjernes Direktion: Ole Bjørn Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisgade 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-07 tilføjes Bestyrelse: Ole Bjørn Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-07 tilføjes Direktion: Ole Bjørn Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-07 tilføjes Navne: PARADISETS ENGLE A/S (offentliggjort 2007-09-07)
Den 2007-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-07 tilføjes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-07 tilføjes Stiftere: Marius Lyhne-Knudsen, Leif Leer Sørensen, Hans Kjellund, Else Kayser Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-09-07)
Den 2007-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)