Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Leif Leer Sørensen | 12.05.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Uffe Sloth Andersen | 07.09.2007 | 07.11.2007 | direktør |
Ole Bjørn Christensen | 07.09.2007 | 30.10.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Haaning | 13.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Leerbeck Dahlbom | 13.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Svend Berndt Carstensen | 28.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Sune Wirth Engelund | 05.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jørgen Rønnow | 05.10.2017 | næstformand |
Leif Leer Sørensen | 12.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Marius Lyhne-Knudsen | 07.09.2007 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simone Didrichsen Knudsen | 28.04.2021 | 06.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nicolaj Wittendorff | 04.05.2019 | 06.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Diana Sloth Stahl | 05.05.2018 | 28.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Lindby Thomsen | 05.05.2011 | 04.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Erland Eskildsen | 05.05.2011 | 05.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Else Kayser Nielsen | 12.05.2010 | 05.10.2017 | næstformand |
Hans Kjellund | 07.09.2007 | 05.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Sloth Andersen | 07.09.2007 | 07.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bjørn Christensen | 07.09.2007 | 30.10.2007 | bestyrelsesmedlem |