Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Dekret | xbrl | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Formål | Tegningsregel | ||||
Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapitalvaluta |
Den 2022-04-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Skagen Rooftop ApS. (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skagen Landevej 101, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-01 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Legale ejere: Havnefront Estate ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Navne: SKAGEN HAVNEFRONT ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Reelle ejere: Lars Olsen, Ole Ejmund Rimmen (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Stiftere: OMC INVEST ApS, ARCHI DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2022-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2022-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2022-11-24 fjernes Direktion: Ole Ejmund Rimmen (direktør) (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2022-11-24 fjernes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2022-11-26 Statstidende Dekret
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-21 tilføjes Vedtægter: 2022-04-21 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2022-04-20 fjernes Binavne: Skagen Rooftop ApS (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 7.202.000,00 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2022-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2022-01-03 tilføjes Vedtægter: 2022-01-03 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2021-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-22 tilføjes Vedtægter: 2021-12-22 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2021-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2021-09-07 tilføjes Legale ejere: Havnefront Estate ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-09-06 fjernes Legale ejere: Havnefront Estate ApS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-07 tilføjes Vedtægter: 2021-09-07 (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-28 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, videreudvikle og videresælge bygning på lejet grund matr.nr. 573 d Skagen Bygrunde. Selskabets formål er endvidere at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-04-28 tilføjes Vedtægter: 2021-04-28 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2020-11-25 tilføjes Binavne: Skagen Rooftop ApS (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2020-11-25 tilføjes Vedtægter: 2020-11-25 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 tilføjes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2019-06-26 fjernes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-05-03 tilføjes Reelle ejere: Ole Ejmund Rimmen (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2019-05-02 fjernes Reelle ejere: Ole Ejmund Rimmen (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-03 tilføjes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-05-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne hver for sig. (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2019-04-10 tilføjes Vedtægter: 2019-04-10 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-11-16 tilføjes Reelle ejere: Lars Olsen (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2018-11-16 fjernes Reelle ejere: Per Jeppesen (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-11-15 fjernes Reelle ejere: Lars Olsen (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-11-16 tilføjes Vedtægter: 2018-11-16 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skagen Landevej 101, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skagen Landevej 101, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skagen Landevej 101, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalsagervej 18, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-16 tilføjes Direktion: Ole Ejmund Rimmen (direktør) (offentliggjort 2022-11-27)
Den 2018-02-16 fjernes Direktion: Ole Møller Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 tilføjes Vedtægter: 2017-11-27 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2017-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalsagervej 18, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 14, 9800 Hjørring (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-03-31 tilføjes Reelle ejere: Lars Olsen, Per Jeppesen, Ole Ejmund Rimmen (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-03-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2017-03-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: Havnefront Estate ApS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: OMC INVEST ApS, SH HOLDING TORNBY ApS (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: SH HOLDING TORNBY ApS (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 14, 9800 Hjørring (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2014-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Virkelystvej 8, 9870 Sindal (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2014-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, videreudvikle og videresælge bygning på lejet grund matr.nr. 573 d Skagen Bygrunde. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2014-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2014-05-31 tilføjes Vedtægter: 2014-05-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-05-31 fjernes Revisor: Dansk Revision Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Revisor: Dansk Revision Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 fjernes Revisor: Dansk Revision Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virkelystvej 8, 9870 Sindal (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2012-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 14, 4., 9800 Hjørring (offentliggjort 2008-02-11)
Den 2008-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 14, 4., 9800 Hjørring (offentliggjort 2008-02-11)
Den 2008-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: John F. Kennedys Plads 1, 4., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-13 tilføjes Direktion: Per Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-13 fjernes Direktion: Michael Krag Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: John F. Kennedys Plads 1, 4., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 tilføjes Direktion: Michael Krag Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2007-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-01 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2007-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 128.000,00 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2007-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2007-08-01 tilføjes Legale ejere: OMC INVEST ApS (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Navne: SKAGEN HAVNEFRONT ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2007-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2007-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2007-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2007-08-01 tilføjes Revisor: Dansk Revision Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-01 tilføjes Stiftere: OMC INVEST ApS, ARCHI DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2007-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2007-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-27)