Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Olsen | 16.02.2018 | 24.11.2022 | direktør |
Ole Ejmund Rimmen | 16.02.2018 | 24.11.2022 | direktør |
Per Jeppesen | 13.09.2007 | 16.02.2018 | direktør |
Ole Møller Christensen | 01.08.2007 | 16.02.2018 | direktør |
Michael Krag Nielsen | 01.08.2007 | 13.09.2007 | direktør |