Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Bibranche | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-14 tilføjes Direktion: Brian Hedelund Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-12-14 fjernes Direktion: Kaj Hedelund Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-01-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-17 tilføjes Legale ejere: BJARNE THOMSEN HOLDING KALUNDBORG ApS, BRIAN THOMSEN HOLDING KALUNDBORG ApS, JESPER THOMSEN HOLDING KALUNDBORG ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-05-17 tilføjes Reelle ejere: Brian Hedelund Thomsen, Bjarne Hedelund Thomsen, Hans Jesper Hedelund Thomsen (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2011-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb,salg og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-04 tilføjes Vedtægter: 2011-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-04 fjernes Revisor: DANSK REVISION KALUNDBORG, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnebakken 4, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Direktion: Kaj Hedelund Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2007-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Navne: KAJ HEDELUND THOMSEN ApS (offentliggjort 2007-07-06)
Den 2007-06-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Revisor: DANSK REVISION KALUNDBORG, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Stiftere: Kaj Hedelund Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-06)
Den 2007-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)