Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Coster Oddershede | 24.10.2007 | 24.10.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Hemmingsen | 11.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erling Brodersen | 11.05.2022 | formand |
Birger Christensen | 18.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Brodersen | 25.05.2020 | 10.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Hemmingsen | 28.12.2017 | 10.05.2022 | formand |
Tim Kehling Pedersen | 28.12.2017 | 25.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Keld Hilmar Hansen | 18.12.2007 | 28.12.2017 | formand |
Christian Hemmingsen | 18.12.2007 | 27.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kim Sonne | 24.10.2007 | 18.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Chris Dahl Coster | 24.10.2007 | 18.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Morten Coster Oddershede | 24.10.2007 | 18.12.2007 | formand |