Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikael Axel Bäcke | 12.08.2019 | adm. dir |
Henrik Friis Pedersen | 12.08.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Friis Pedersen | 08.04.2019 | 11.08.2019 | adm. dir |
Holger Kristiansen | 30.08.2007 | 08.04.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sten Andersen | 08.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jahanshah Jahanshahi | 08.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lotta Charlotte Elisabeth Nilsson Viitala | 13.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hans Gunnar Lord Skarplöth | 13.03.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jahanshahi Jahanshah | 16.05.2023 | 22.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Herman Gutesten | 13.03.2019 | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Axel Bäcke | 13.03.2019 | 12.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Duckert | 05.02.2016 | 13.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Michael Moyell Juul | 05.02.2016 | 13.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Aaløse | 01.06.2014 | 13.03.2019 | formand |
Jan Duckert | 01.06.2014 | 01.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Odorico Gormsen | 27.05.2014 | 13.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Lund | 27.05.2014 | 19.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Robert Rene Dogonowski | 14.04.2014 | 13.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Miriam Elisabeth Igelsø Hvidt | 14.04.2014 | 01.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Vinni Bak Kristiansen | 22.12.2011 | 14.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Holger Kristiansen | 04.03.2009 | 13.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Zarb Nielsen | 04.03.2009 | 14.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Niels Frydenlund | 04.03.2009 | 22.12.2011 | bestyrelsesmedlem |