Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Legale ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Navne | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 fjernes Bestyrelse: Leon Dalgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-05-30 tilføjes Legale ejere: Vagn Dalgaard Sørensen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-05-29 fjernes Legale ejere: Vagn Dalgaard Sørensen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 50, 7330 Brande (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 50, 7330 Brande (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-04-24 fjernes Bestyrelse: Per Moesgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer og formueforvaltning efter bestyrelsens nærmere skøn. (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-20 tilføjes Navne: R+T AALBORG NORD A/S (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-19 fjernes Navne: JAN'S FUTOP BIKS A/S (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-20 tilføjes Vedtægter: 2020-04-20 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 50, 7330 Brande (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2019-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 36, 7330 Brande (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-31 tilføjes Reelle ejere: Kim Tranholm (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2018-07-30 fjernes Reelle ejere: Kim Tranholm (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2018-07-31 fjernes Legale ejere: Kim Tranholm (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-30 tilføjes Legale ejere: VIBE INVEST ApS (offentliggjort 2017-09-23)
Den 2017-07-29 fjernes Legale ejere: VIBE INVEST ApS (offentliggjort 2017-09-23)
Den 2017-07-30 tilføjes Reelle ejere: Kim Tranholm, Hagbard Jan Abildtrup Lorenzen (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2017-07-29 fjernes Reelle ejere: Kim Tranholm, Hagbard Jan Abildtrup Lorenzen (offentliggjort 2017-09-23)
Den 2017-06-29 tilføjes Legale ejere: VIBE INVEST ApS (offentliggjort 2017-09-23)
Den 2017-06-29 fjernes Legale ejere: Per Moesgaard (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-28 fjernes Legale ejere: VIBE INVEST ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Reelle ejere: Kim Tranholm, Hagbard Jan Abildtrup Lorenzen (offentliggjort 2017-09-23)
Den 2017-05-24 tilføjes Legale ejere: VIBE INVEST ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-05-23 fjernes Legale ejere: VIBE INVEST ApS (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-13 tilføjes Legale ejere: VIBE INVEST ApS, Kim Tranholm (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2017-03-12 fjernes Legale ejere: Kim Tranholm (offentliggjort 2017-03-19)
Den 2016-05-30 fjernes Bestyrelse: Emond Rahbek (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kt@gpidenmark.dk (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2010-12-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2010-12-21)
Den 2010-12-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 36, 7330 Brande (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2007-07-02 tilføjes Bestyrelse: Emond Rahbek (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-02 tilføjes Direktion: Hagbard Jan Abildtrup Lorenzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer ved hjælp af finansielle instrumenter. (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Legale ejere: Kim Tranholm, Per Moesgaard, Vagn Dalgaard Sørensen, Hagbard Jan Abildtrup Lorenzen, ROSSEL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2017-03-19)
Den 2007-07-02 tilføjes Navne: JAN'S FUTOP BIKS A/S (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Stiftere: Vagn Dalgaard Sørensen, VIBE INVEST ApS, ROSSEL MANAGEMENT ApS, Per Moesgaard, Leon Dalgaard, Kim Tranholm, Hagbard Jan Abildtrup Lorenzen, EMOND RAHBEK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Vedtægter: 2007-07-02 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)