Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Vagn Dalgaard Sørensen | 02.07.2007 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jakobsen Rossel | 02.07.2007 | bestyrelsesmedlem |
Hagbard Jan Abildtrup Lorenzen | 02.07.2007 | bestyrelsesmedlem |
Kim Tranholm | 02.07.2007 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leon Dalgaard | 02.07.2007 | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Moesgaard | 02.07.2007 | 24.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Emond Rahbek | 02.07.2007 | 30.05.2016 | bestyrelsesmedlem |