Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Christian Andersen | 19.03.2015 | direktør |
Daniel Christian Andersen | 19.03.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Christian Andersen | 01.11.2008 | 18.03.2015 | adm. dir |
Henrik Skyum | 21.03.2007 | 01.11.2008 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lis Andersen | 01.11.2008 | 19.03.2015 | formand |
Niels Christian Andersen | 01.11.2008 | 18.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Christian Andersen | 01.11.2008 | 18.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Birkle Hansen | 01.11.2008 | 03.02.2013 | næstformand |
Henrik Skyum | 21.03.2007 | 01.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Yvonne Solveig Torp Petersen | 21.03.2007 | 01.11.2008 | bestyrelsesmedlem |