Sektion (alle) | |||||||
Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revisor | Hvidhvask | Kapitalvaluta | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed. (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør. (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-02 tilføjes Bestyrelse: Mathias Henningsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-02 tilføjes Vedtægter: 2024-03-02 (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-02 fjernes Direktion: Poul Henningsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvang 7, 5500 Middelfart (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hessgade 4, 5500 Middelfart (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: mathiashenningsen@outlook.dk (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-01 tilføjes Bestyrelse: Benjamin Henningsen (formand) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-01 tilføjes Direktion: Mathias Henningsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-01 fjernes Direktion: Peter Nielsen Dyrberg (direktør) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: HENNINGSEN. HANDEL OG TEKNIK A/S, Chris Copenhagen ApS, B. Henningsen Holding ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-01 fjernes Legale ejere: DYRBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-01 tilføjes Navne: HENNINGSEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Henningsen, Mathias Henningsen, Benjamin Henningsen (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-01 fjernes Reelle ejere: Peter Nielsen Dyrberg (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-01 tilføjes Vedtægter: 2024-01-01 (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-12-31 fjernes Legale ejere: HENNINGSEN. HANDEL OG TEKNIK A/S (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-12-31 fjernes Navne: D & H EJENDOMME ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Poul Henningsen (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-01-02 fjernes Revisor: Hedelund & Andersen ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hessgade 4, 5500 Middelfart (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2022-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 5, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-26 tilføjes Legale ejere: HENNINGSEN. HANDEL OG TEKNIK A/S (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2018-02-25 fjernes Legale ejere: P. HENNINGSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2017-11-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 5, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2014-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Buggesgade 5, 5500 Middelfart (offentliggjort 2014-03-05)
Den 2010-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buggesgade 5, 5500 Middelfart (offentliggjort 2014-03-05)
Den 2010-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skærbæksmøllevej 4, 5500 Middelfart (offentliggjort 2007-02-15)
Den 2009-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af samt investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2009-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 4.500.000,00 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2009-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 tilføjes Legale ejere: P. HENNINGSEN HOLDING ApS, DYRBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2009-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2009-10-23 tilføjes Vedtægter: 2009-10-23 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-10)
Den 2007-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-10)
Den 2007-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-22 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRYLLE LARSEN V/KARL BRYLLE LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skærbæksmøllevej 4, 5500 Middelfart (offentliggjort 2007-02-15)
Den 2007-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-14 tilføjes Direktion: Peter Nielsen Dyrberg (direktør) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2007-02-14 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-14 tilføjes Navne: D & H EJENDOMME ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2007-02-13 fjernes Navne: VICH 9472 ApS (offentliggjort 2007-01-18)
Den 2007-02-14 tilføjes Reelle ejere: Poul Henningsen, Peter Nielsen Dyrberg (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2007-02-14 tilføjes Revisor: Hedelund & Andersen ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Navne: VICH 9472 ApS (offentliggjort 2007-01-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRYLLE LARSEN V/KARL BRYLLE LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)