Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mathias Henningsen | 01.01.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Henningsen | 14.02.2007 | 02.03.2024 | direktør |
Peter Nielsen Dyrberg | 14.02.2007 | 01.01.2024 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.01.2007 | 14.02.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Henningsen | 02.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mathias Henningsen | 02.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Benjamin Henningsen | 01.01.2024 | formand |