Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ewe.dk (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-13 fjernes Kontaktoplysninger: finance@momentum-gruppen.com (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-13 tilføjes Vedtægter: 2018-03-13 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-10 tilføjes Vedtægter: 2016-10-10 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2016-05-30 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@momentum-gruppen.com (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2015-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2015-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2015-02-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at indkøbe fire stk. Nordex- Sudwind S70 1,5 MW, som blev idriftsat i 2001. Vindmøllerne som er placeret ved Bernberg i Sachsen, drives som en virksomhed med produktion af strøm til elselskaber. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-12 tilføjes Vedtægter: 2015-02-12 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2013-01-18 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2013-01-18 fjernes Revisor: CR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Legale ejere: Jesper Nicolaisen, Peter Jørgen Nicolaisen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2012-12-31 tilføjes Reelle ejere: Jesper Nicolaisen, Peter Jørgen Nicolaisen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2012-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2012-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2011-09-29)
Den 2012-01-05 fjernes Bestyrelse: Keld Sundenæs (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2011-09-29)
Den 2011-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 1., 1260 København K (offentliggjort 2010-06-02)
Den 2011-05-25 tilføjes Bestyrelse: Peter Jørgen Nicolaisen (formand) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-05-25 fjernes Bestyrelse: Henrik Egefeld Schimming (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 1., 1260 København K (offentliggjort 2010-06-02)
Den 2010-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 47, 5., 1560 København V (offentliggjort 2009-07-08)
Den 2009-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 47, 5., 1560 København V (offentliggjort 2009-07-08)
Den 2009-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-03-31 tilføjes Revisor: CR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-03-31 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2007-04-26 tilføjes Bestyrelse: Karl-Heinz Schulz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-04-26 fjernes Bestyrelse: John Stig Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2006-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-25 tilføjes Bestyrelse: John Stig Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-25 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-25 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 12 ApS (offentliggjort 2006-12-18)
Den 2006-10-25 tilføjes Navne: K/S VINDINVEST 12 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2006-10-25 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2006-12-18)
Den 2006-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)