Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Jørgen Andersen | 11.12.2008 | 28.11.2016 | adm. dir |
Søren Skovbjerg Palmelund | 05.02.2008 | 11.12.2008 | adm. dir |
Jørn Ove Jensen | 17.04.2007 | 05.02.2008 | adm. dir |
Søren Skovbjerg Palmelund | 17.04.2007 | 17.04.2007 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Bagger-Sørensen | 01.10.2016 | 28.11.2016 | formand |
Michael Andersen | 22.10.2013 | 01.10.2016 | formand |
Hans-Henrik Horsted Eriksen | 31.05.2013 | 28.11.2016 | næstformand |
Jens Jørgen Andersen | 07.05.2012 | 28.11.2016 | bestyrelse |
Steen Bagger-Sørensen | 14.07.2009 | 31.05.2013 | næstformand |
Gert Eg | 11.03.2009 | 22.10.2013 | formand |
Søren Hanssen | 11.03.2009 | 07.05.2012 | bestyrelse |
Jens Jørgen Andersen | 13.01.2009 | 11.03.2009 | bestyrelse |
Gert Eg | 05.02.2008 | 13.01.2009 | bestyrelse |
Søren Birn | 17.04.2007 | 07.05.2012 | bestyrelse |
Hans-Henrik Horsted Eriksen | 17.04.2007 | 11.03.2009 | formand |
Søren Skovbjerg Palmelund | 17.04.2007 | 13.01.2009 | bestyrelse |