Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
BIR 2 ApS (CVR 33883315) | NORMAL | 01.09.2011 |
CAPM ApS (CVR 41830557) | NORMAL | 06.11.2020 |
LAVENERGIHUSE.NET ApS (CVR 32672493) | NORMAL | 14.01.2010 |
MINACA REAL ESTATE ApS (CVR 36536608) | NORMAL | 09.02.2015 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
BIR INVEST ApS (CVR 30085191) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2006 | 04.11.2020 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Hospitalsgade 11 (CVR 41390247) | 01.09.2020 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Lyras DK ApS (CVR 38814656) | NORMAL | 05.07.2024 | formand |
ARCEDI BIOTECH ApS (CVR 25577922) | NORMAL | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET SJÆLLANDSVEJ A/S (CVR 25760174) | NORMAL | 22.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
FIBERPARTNER ApS (CVR 32156665) | NORMAL | 01.07.2022 | formand |
Flex Wind Group A/S (CVR 43331973) | NORMAL | 08.06.2022 | formand |
RAMPE-SLUSE TEKNIK ApS (CVR 27061672) | NORMAL | 01.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Motus Nordic Group A/S (CVR 43297325) | NORMAL | 31.05.2022 | formand |
Lyras A/S (CVR 40222103) | NORMAL | 28.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Grene Wind Industry Supplies A/S (CVR 37842699) | NORMAL | 24.06.2021 | formand |
Schur International Holding A/S (CVR 83100028) | NORMAL | 01.04.2021 | formand |
Future Food A/S (CVR 40575871) | NORMAL | 24.02.2021 | formand |
NCI 2018 A/S (CVR 39676850) | NORMAL | 26.06.2018 | formand |
B. CHRISTIANSEN HOLDING A/S (CVR 25824660) | NORMAL | 23.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
B. Christiansen 2016 ApS (CVR 37491888) | NORMAL | 23.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S (CVR 38090216) | NORMAL | 23.05.2018 | formand |
COMWELL A/S (CVR 73233410) | NORMAL | 30.01.2017 | formand |
EJENDOMSSELSKABET AF 1. OKTOBER 1999 A/S (CVR 56769013) | NORMAL | 19.01.2017 | formand |
NIC. CHRISTIANSEN INVEST A/S (CVR 51035011) | NORMAL | 19.01.2017 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Lyras DK ApS (CVR 38814656) | NORMAL | 23.03.2022 | 04.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
BØGERIS TRANSPORTBÅND A/S (CVR 29933081) | NORMAL | 01.02.2022 | 05.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
NIELS BURCHARTH A/S (CVR 17671278) | NORMAL | 12.08.2021 | 03.04.2024 | formand |
By Nordic Notes ApS (CVR 41769939) | NORMAL | 20.07.2021 | 16.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
ByNordicNotes Holding ApS (CVR 41761199) | NORMAL | 16.07.2021 | 16.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Flex Wind A/S (CVR 39191903) | NORMAL | 22.06.2021 | 31.01.2023 | formand |
NordicCan A/S (CVR 37633925) | OPLØST EFTER FUSION | 06.02.2020 | 01.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
NCP NextGen A/S (CVR 40506136) | NORMAL | 02.05.2019 | 01.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S (CVR 31158591) | OPLØST EFTER FUSION | 21.03.2019 | 31.03.2021 | formand |
NordicCan A/S (CVR 37633925) | OPLØST EFTER FUSION | 04.01.2019 | 05.02.2020 | formand |
NordicCan A/S (CVR 37633925) | OPLØST EFTER FUSION | 18.04.2016 | 16.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
KONSUL AXEL SCHUR OG HUSTRUS FOND (CVR 73069114) | NORMAL | 18.04.2016 | 06.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S (CVR 38090216) | NORMAL | 27.05.2014 | 22.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
FODBOLDALLIANCEN AC HORSENS A/S (CVR 89943728) | NORMAL | 12.04.2012 | 21.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
OKONO A/S (CVR 10034159) | NORMAL | 01.09.2011 | 16.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S (CVR 31158591) | OPLØST EFTER FUSION | 29.03.2011 | 20.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
GUMLINK CONFECTIONERY COMPANY A/S (CVR 32154883) | NORMAL | 12.05.2009 | 25.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
BUEN I VEJLE ApS (CVR 31596777) | OPLØST EFTER FUSION | 03.07.2008 | 07.05.2012 | bestyrelse |
LE 4 ApS (CVR 30828682) | OPLØST EFTER FUSION | 10.09.2007 | 07.05.2012 | bestyrelse |
LE 3 ApS (CVR 30828534) | OPLØST EFTER FUSION | 10.09.2007 | 07.05.2012 | bestyrelse |
BE VEJLE ApS (CVR 30551591) | OPLØST EFTER FUSION | 29.05.2007 | 07.05.2012 | bestyrelse |
LE 2 ApS (CVR 30067460) | OPLØST EFTER FUSION | 17.04.2007 | 07.05.2012 | bestyrelse |
LE 1 ApS (CVR 30484045) | OPLØST EFTER FUSION | 19.03.2007 | 07.05.2012 | bestyrelse |
Anpartsselskabet af 2. juni 2022 (CVR 27239722) | OPLØST EFTER FUSION | 03.11.2006 | 07.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
CHEW TECH I/S (CVR 29935254) | SLETTET | 29.09.2006 | 11.02.2010 | bestyrelse |
CHEW TECH (GAMMELT) I/S (CVR 26797233) | SLETTET | 22.02.2006 | 18.04.2007 | bestyrelse |
ELTRONIC SOLUTION A/S (CVR 29143544) | OPLØST EFTER FUSION | 17.10.2005 | 29.11.2010 | bestyrelse |
ELTRONIC A/S (CVR 17024280) | NORMAL | 18.08.2005 | 29.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
AL-KE A/S (CVR 34501513) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.03.2003 | 01.02.2007 | bestyrelse |
AL-KE GROUP A/S (CVR 15881585) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.03.2002 | 01.02.2007 | bestyrelse |
ERNA ENGBY FINANS A/S (CVR 45556328) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.11.1997 | 18.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
PGA La Vinya ApS (CVR 44414902) | NORMAL | 30.10.2023 | direktør |
For Emma ApS (CVR 37574643) | NORMAL | 21.09.2023 | adm. dir |
Tablet 7 ApS (CVR 37574562) | NORMAL | 01.09.2022 | adm. dir |
Carofras ApS (CVR 42718912) | NORMAL | 29.09.2021 | direktør |
Tablet 3 Holdco ApS (CVR 42486345) | NORMAL | 22.06.2021 | direktør |
CAPM ApS (CVR 41830557) | NORMAL | 06.11.2020 | direktør |
Bagger-Sørensen Equity A/S (CVR 41599588) | NORMAL | 19.08.2020 | adm. dir |
B. CHRISTIANSEN HOLDING A/S (CVR 25824660) | NORMAL | 23.05.2018 | direktør |
B. Christiansen 2016 ApS (CVR 37491888) | NORMAL | 23.05.2018 | direktør |
MINACA REAL ESTATE ApS (CVR 36536608) | NORMAL | 09.02.2015 | direktør |
BIR 2 ApS (CVR 33883315) | NORMAL | 01.09.2011 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Tablet 8 ApS (CVR 44148641) | OPLØST EFTER FUSION | 29.06.2023 | 07.08.2024 | adm. dir |
Tablet 6 ApS (CVR 43328956) | OPLØST EFTER FUSION | 14.06.2022 | 07.08.2024 | adm. dir |
Tablet 5 ApS (CVR 43134655) | OPLØST EFTER FUSION | 17.03.2022 | 07.08.2024 | adm. dir |
Tablet 4 ApS (CVR 38762621) | OPLØST EFTER FUSION | 18.05.2021 | 07.08.2024 | adm. dir |
Tablet 2 ApS (CVR 30201779) | OPLØST EFTER FUSION | 13.04.2021 | 07.08.2024 | adm. dir |
Tablet 3 ApS (CVR 33883765) | OPLØST EFTER FUSION | 13.04.2021 | 07.08.2024 | adm. dir |
Tablet 1 ApS (CVR 42121770) | OPLØST EFTER FUSION | 12.02.2021 | 07.08.2024 | adm. dir |
NordicCan A/S (CVR 37633925) | OPLØST EFTER FUSION | 06.02.2020 | 01.08.2020 | adm. dir |
NCP NextGen A/S (CVR 40506136) | NORMAL | 02.05.2019 | 01.08.2020 | direktør |
Claudio HoldCo A/S (CVR 38204424) | OPLØST EFTER FUSION | 17.01.2017 | 01.08.2020 | direktør |
Claudio HoldCo A/S (CVR 38205072) | NORMAL | 17.01.2017 | 01.08.2020 | direktør |
BIR INVEST ApS (CVR 30085191) | OPLØST EFTER FUSION | 02.05.2016 | 04.11.2020 | direktør |
MINACA ApS (CVR 35478264) | OPLØST EFTER FUSION | 28.04.2016 | 04.11.2020 | direktør |
NordicCan A/S (CVR 37633925) | OPLØST EFTER FUSION | 18.04.2016 | 16.01.2017 | adm. dir |
CCC3 HOLDING ApS (CVR 36452447) | NORMAL | 03.12.2014 | 16.01.2017 | direktør |
OKONO HOLDING ApS (CVR 36452528) | NORMAL | 03.12.2014 | 16.01.2017 | direktør |
CHEW INVEST ApS (CVR 36451319) | NORMAL | 01.12.2014 | 16.01.2017 | direktør |
OKONO A/S (CVR 10034159) | NORMAL | 01.09.2011 | 16.01.2017 | adm. dir |
FERTIN PHARMA A/S (CVR 25834844) | NORMAL | 22.01.2010 | 01.08.2020 | adm. dir |
GUMLINK CONFECTIONERY COMPANY A/S (CVR 32154883) | NORMAL | 12.05.2009 | 14.08.2009 | direktør |
GUMLINK A/S (CVR 26658748) | NORMAL | 01.01.2006 | 16.01.2017 | adm. dir |
CHEW TECH (GAMMELT) I/S (CVR 26797233) | SLETTET | 01.06.2005 | 18.04.2007 | adm. dir |
BANG PROPERTY GROUP ApS (CVR 19045277) | TVANGSOPLØST | 12.03.1998 | 28.04.2000 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Birn | 2,44 % | 2,44 % | 3,66 % | 4,88 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Søren Birn (antal: 82) | 52 | 4 | 23 | 3 |
Pct. | 63 % | 5 % | 28 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Birn (antal: 106) | 49 | 34 | 18 | 5 |
Pct. | 46 % | 32 % | 17 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |