Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Legale ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-12-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hotel Sønderborg Strand A/S. (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 1, 7., 7400 Herning (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 tilføjes Vedtægter: 2018-06-18 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Ole Thisted, Jesber Rasmussen, Poul Christensen, Jens Vilhelm Birkedal Balslev, Hans Jørgen Hansen, Carl Kruse Andersen, Finn Blaavand, Per Glue (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2015-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 4, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2013-03-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i fast ejendom samt at udvikle, administrere og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementarselskabet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Vedtægter: 2013-03-19 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Thisted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-13 fjernes Bestyrelse: Michael Kjær Graff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-02-19)
Den 2007-03-05 tilføjes Bestyrelse: Michael Kjær Graff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 fjernes Bestyrelse: Lasse Thorsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-02-19)
Den 2006-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 4, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2006-11-15 tilføjes Bestyrelse: Lasse Thorsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Interessenter: KODIF SØNDERBORG I ApS (offentliggjort 2006-12-14)
Den 2006-11-15 tilføjes Navne: K/S DIFKO SØNDERBORG I (offentliggjort 2006-12-14)
Den 2006-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-11-15 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2006-12-14)
Den 2006-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)