Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Robert Andersen | 06.09.2006 | 28.05.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Vangsted | 04.01.2012 | 28.05.2015 | bestyrelse |
Brian Danny Vangsted | 04.01.2012 | 28.05.2015 | formand |
John Robert Andersen | 16.06.2009 | 28.05.2015 | bestyrelse |
Jørgen Carøe Vallø Christiansen | 05.11.2008 | 14.12.2011 | bestyrelse |
Niels Bendt Thagaard Hansen | 05.11.2008 | 14.12.2011 | formand |
Henrik Bach Nielsen | 06.09.2006 | 16.06.2009 | bestyrelse |
Mårten Jesper Hede | 06.09.2006 | 05.11.2008 | bestyrelse |
John Robert Andersen | 06.09.2006 | 05.11.2008 | bestyrelse |