Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
B. VANGSTED INVEST ApS (CVR 27164722) | NORMAL | 20.05.2003 |
H. VANGSTED INVEST ApS (CVR 27164870) | NORMAL | 20.05.2003 |
W. VANGSTED INVEST ApS (CVR 27164765) | NORMAL | 20.05.2003 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
N. VANGSTED INVEST ApS (CVR 27164730) | TVANGSOPLØST | 20.05.2003 | 18.02.2011 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
WIREONAIR A/S (CVR 29172730) | NORMAL | 30.03.2016 | 08.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
BILLEDDIAGNOSTIK AALBORG A/S (CVR 29914397) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.01.2012 | 28.05.2015 | bestyrelse |
VANGSTED HOLDING ApS (CVR 27166199) | NORMAL | 21.10.2008 | 06.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
MICROTERMS A/S (CVR 30600177) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.09.2008 | 28.08.2009 | bestyrelse |
THAVA IMAGING MIDDELFART A/S (CVR 31060567) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.01.2008 | 15.10.2010 | bestyrelse |
4 CON A/S (CVR 29799083) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.10.2006 | 28.01.2013 | formand |
GINKU A/S (CVR 29530742) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.05.2006 | 24.11.2009 | bestyrelse |
WIREONAIR A/S (CVR 29172730) | NORMAL | 01.10.2005 | 29.03.2016 | formand |
DANFORT A/S (CVR 27507204) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.07.2005 | 28.08.2009 | bestyrelse |
WANNAKEY A/S (CVR 28895437) | TVANGSOPLØST | 14.07.2005 | 06.09.2011 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 10. JULI 2007 (CVR 46015517) | TVANGSOPLØST | 26.05.2003 | 22.10.2004 | bestyrelse |
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 24. JUNI 2010 ApS (CVR 89494311) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.05.2003 | 22.10.2004 | bestyrelse |
SOLID HOLDING 2019 A/S (CVR 27173918) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.05.2003 | 01.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
THAVA IMAGING A/S (CVR 26209250) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.09.2001 | 15.10.2010 | bestyrelse |
DANISH INNOVATION COMPANY ApS (CVR 20809736) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.02.2000 | 18.02.2005 | bestyrelse |
A & H VANGSTED HOLDING ApS (CVR 21075574) | NORMAL | 22.09.1998 | 12.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
VANCHEM ApS (CVR 28488343) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.02.2005 | 11.10.2016 | adm. dir |
AKTIESELSKABET AF 10. JULI 2007 (CVR 46015517) | TVANGSOPLØST | 26.05.2003 | 22.10.2004 | adm. dir |
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 24. JUNI 2010 ApS (CVR 89494311) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.05.2003 | 22.10.2004 | adm. dir |
SOLID HOLDING 2019 A/S (CVR 27173918) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.05.2003 | 01.12.2015 | direktør |
VANGSTED HOLDING ApS (CVR 27166199) | NORMAL | 21.05.2003 | 05.11.2004 | direktør |
B. VANGSTED INVEST ApS (CVR 27164722) | NORMAL | 20.05.2003 | 25.09.2003 | adm. dir |
W. VANGSTED INVEST ApS (CVR 27164765) | NORMAL | 20.05.2003 | 25.09.2003 | adm. dir |
H. VANGSTED INVEST ApS (CVR 27164870) | NORMAL | 20.05.2003 | 21.09.2003 | adm. dir |
N. VANGSTED INVEST ApS (CVR 27164730) | TVANGSOPLØST | 20.05.2003 | 21.09.2003 | adm. dir |
A & H VANGSTED HOLDING ApS (CVR 21075574) | NORMAL | 22.09.1998 | 12.09.2016 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Arne Vangsted | 10,00 % | 35,00 % | 35,00 % | 55,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Arne Vangsted (antal: 20) | 6 | 11 | 3 | 0 |
Pct. | 30 % | 55 % | 15 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Arne Vangsted (antal: 30) | 16 | 10 | 0 | 4 |
Pct. | 53 % | 33 % | 0 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |