Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Revisor | ||||
Formål | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Interessenter | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-11 tilføjes Vedtægter: 2024-03-11 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-12-14 tilføjes Vedtægter: 2023-12-14 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 tilføjes Vedtægter: 2022-12-15 (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 tilføjes Vedtægter: 2021-12-14 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 tilføjes Vedtægter: 2020-12-03 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2020-05-19 tilføjes Vedtægter: 2020-05-19 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-06 tilføjes Vedtægter: 2019-12-06 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 tilføjes Vedtægter: 2018-12-06 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 34, st., 1260 København K (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2017-05-03 tilføjes Bestyrelse: Jens Martin Bengaard (formand) (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-05-02 fjernes Bestyrelse: Jørgen Rudbeck Seeberg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: digitalpostkasse@habro.dk (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2016-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Vedtægter: 2016-12-14 (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-07-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-02 tilføjes Bestyrelse: Jens Martin Bengaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-02 fjernes Bestyrelse: Pia Tworek (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve, eje og udleje ejendommen Bracknell Nursing Home beliggende Crawthorne Road, Bracknell, Berkshire, RG12 7DN i England registreret i Land Registry under Title Number BK350782. Som led i ovenstående kan kommanditselskabet foretage kapitalplacering i værdipapirer samt andere investeringsformer, som står i naturlig forbindelse med ovenstående formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening. Dog tegnes kommanditselskabet indtil valg af bestyrelse af forretningsfører Antony Ashton (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2011-02-10 tilføjes Vedtægter: 2011-02-10 (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Bestyrelse: Pia Tworek (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-29 fjernes Bestyrelse: Ilija Andonovski (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2010-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-01-21)
Den 2010-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-01-21)
Den 2010-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Bestyrelse: Ilija Andonovski (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-28 tilføjes Legale ejere: Pia Tworek, Jens Martin Bengaard, Mirjana Andonovska, Søren Haugaard Jacobsen, Ilija Andonovski, Naum Andonovski, Claus Manniche, Claus Pommer (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2006-10-27 tilføjes Legale ejere: Jørgen Rudbeck Seeberg (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2006-10-05 tilføjes Navne: K/S BRACKNELL (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-04 fjernes Navne: K/S SCAN 294 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-05 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Interessenter: BRACKNELL KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2006-09-26)
Den 2006-09-04 tilføjes Navne: K/S SCAN 294 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-09-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2006-09-26)
Den 2006-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)