Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Rudbeck Seeberg | 03.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens Martin Bengaard | 03.05.2017 | formand |
Søren Haugaard Jacobsen | 29.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Martin Bengaard | 02.03.2012 | 02.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Rudbeck Seeberg | 29.04.2010 | 02.05.2017 | formand |
Pia Tworek | 29.04.2010 | 02.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jens Martin Bengaard | 28.06.2007 | 29.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Ilija Andonovski | 28.06.2007 | 29.04.2010 | bestyrelsesmedlem |