Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Vedsø Krogh | 17.12.2008 | direktion |
Åge Tang-Andersen | 17.12.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Jørgen Cramer | 12.02.2007 | 17.12.2008 | direktion |
Christian Claes Remien | 13.11.2006 | 12.02.2007 | adm. dir |
Jørgen Herman Melchior | 18.08.2006 | 13.11.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Andreas Stakemann | 18.08.2006 | 13.11.2006 | formand |