Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Revisor | ||||
Kapitalvaluta | Hovedbranche | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 fjernes Bestyrelse: Lone Christina Wiggers (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2006-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: C.F. MØLLER EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2009-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: C.F. MØLLER DANMARK A/S. (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2010-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: C. F. MØLLER ARCHITECTS CHINA ApS. (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2010-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: C. F. MØLLER ARCHITECTS INDIA ApS. (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2021-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: MTRE ApS. (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2022-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: C.F. MØLLER A/S. (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2023-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: C.F. MØLLER A/S. (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 tilføjes Legale ejere: C.F. MØLLER A/S (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-05-01 fjernes Legale ejere: KLAVS HYTTEL HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Bestyrelse: Klas Mårten Leringe (formand) (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-02 fjernes Bestyrelse: Klavs Hyttel (formand) (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-01 fjernes Bestyrelse: Klas Mårten Leringe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-08-17 tilføjes Bestyrelse: Ola Bo Lennart Jonsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 4.625.000,00 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-17 tilføjes Vedtægter: 2022-08-17 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-17 fjernes Legale ejere: C.F. MØLLER A/S (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 fjernes Bestyrelse: Christian Austbø Dahle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: C.F. MØLLER A/S (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Christian Dahle Holding ApS (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2021-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 4.500.000,00 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-11-05 fjernes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 01.04.2010 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-09 tilføjes Bestyrelse: Lone Bendorff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-04-09 tilføjes Legale ejere: Lone Bendorff Holding ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2019-04-09 fjernes Legale ejere: TOM HAGEDORN DANIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-09 tilføjes Vedtægter: 2019-04-09 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Klaus Toustrup (direktør) (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-12-31 fjernes Direktion: Klaus Toustrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Europaplads 2, 11., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Europaplads 2, 11., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-05 fjernes Bestyrelse: Tom Hagedorn Danielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-28 tilføjes Direktion: Lone Bendorff (direktør) (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2017-08-28 fjernes Direktion: Helle Lehmann Staun (direktør) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 01.04.2010 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 01.04.2010 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 19.500.000,00 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2017-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-06-15 tilføjes Vedtægter: 2017-06-15 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 29.500.000,00 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-05-25 tilføjes Bestyrelse: Christian Austbø Dahle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2016-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 36.000.000,00 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-05-25 tilføjes Legale ejere: Christian Dahle Holding ApS, Mårten Leringe Holding ApS, MICHAEL KRUSE HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2016-05-25 tilføjes Vedtægter: 2016-05-25 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-02 tilføjes Direktion: Helle Lehmann Staun (direktør) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2014-05-26 fjernes Bestyrelse: Anna Maria Luisa Indrio (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-10 tilføjes Direktion: Klaus Toustrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-10 fjernes Direktion: Susanne Toftgård Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-16 fjernes Bestyrelse: Mads Valdemar Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er igennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive arkitektvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Navne: C.F. MØLLER A/S (offentliggjort 2012-10-05)
Den 2012-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Vedtægter: 2012-10-01 (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2012-09-30 fjernes Navne: ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER HOLDING A/S (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2012-04-16 fjernes Bestyrelse: Lars Kirkegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-01 tilføjes Direktion: Susanne Toftgård Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-01 fjernes Direktion: Lars Kirkegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 tilføjes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 01.04.2010 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2009-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 34.500.000,00 (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2009-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Bestyrelse: Mads Valdemar Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-26 tilføjes Bestyrelse: Mads Mandrup Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 4.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2008-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 tilføjes Legale ejere: MADS MANDRUP HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-04 tilføjes Navne: ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER HOLDING A/S (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2007-09-03 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 2006 (offentliggjort 2006-12-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Europaplads 2, 11., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2006-12-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Kirkegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-19 tilføjes Binavne: ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Direktion: Lars Kirkegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Legale ejere: TOM HAGEDORN DANIELSEN HOLDING ApS, KLAVS HYTTEL HOLDING ApS, JULIAN WEYER HOLDING ApS, LONE WIGGERS HOLDING ApS, KLAUS TOUSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2006-12-19 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 2006 (offentliggjort 2006-12-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-12-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Stiftere: TOM HAGEDORN DANIELSEN HOLDING ApS, Mads Valdemar Møller, Lars Kirkegaard, LONE WIGGERS HOLDING ApS, KLAVS HYTTEL HOLDING ApS, KLAUS TOUSTRUP HOLDING ApS, JULIAN WEYER HOLDING ApS, Anna Maria Luisa Indrio (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-12-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)