Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Claes Remien | 26.05.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Andersen | 26.05.2014 | 13.08.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Adamsen | 21.04.2017 | 13.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andersen | 05.01.2007 | 13.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christian Claes Remien | 05.01.2007 | 13.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Helge Rasmussen | 05.01.2007 | 21.04.2017 | bestyrelsesmedlem |