Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Navne | Formål | Årsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Bibranche | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsstatus | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 123, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-07-01 tilføjes Direktion: Mikael Brøgger Håkansson (direktør) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-06-29 fjernes Direktion: Mette-Lise Vraa (direktør) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 fjernes Direktion: Peter Westphal (direktør) (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Direktion: Mette-Lise Vraa (direktør) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2021-03-30 tilføjes Vedtægter: 2021-03-30 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af direktionen i forening. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Myriam Despas (direktør) (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 fjernes Direktion: Thierry Jean-Francois Beaudemoulin (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2019-06-30 fjernes Direktion: Arnaud Brément (direktør) (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Navne: Covivio Hamburg 3 ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 fjernes Navne: Immeo Hamburg 3 ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 tilføjes Vedtægter: 2018-07-06 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med, investering i og drift, administration og opførelse af fast ejendom samt al virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. Selskabet er berettiget til at oprette filialer og investere i og eje kapitalandele i andre selskaber, hvis virksomhed efter direktionens skøn er beslægtet med selskabets formål. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Vedtægter: 2018-04-03 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-05-03 tilføjes Direktion: Arnaud Brément (direktør) (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2017-05-03 fjernes Direktion: Myriam Carmen Lydia Despas (direktør) (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 tilføjes Vedtægter: 2016-05-04 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-26 fjernes Direktion: Philippe Marie Michel Prud'homme (direktør) (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-07-02 tilføjes Vedtægter: 2015-07-02 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-06-30 tilføjes Binavne: JBJ Invest 19 ApS (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-29 fjernes Binavne: JBJ INVEST 19 A/S (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering i fast ejendom samt al virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af et medlem af direktionen i forening med et andet medlem af direktionen. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2015-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2015-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-19 tilføjes Direktion: Philippe Marie Michel Prud'homme (direktør) (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-06-19 fjernes Direktion: Erik Hebsgaard Munk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-19 tilføjes Navne: Immeo Hamburg 3 ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2015-06-18 fjernes Navne: CORNERSTONE PROPERTIES HAMBORG 3 A/S (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-19 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-19 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-19 tilføjes Vedtægter: 2015-06-19 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-19 fjernes Bestyrelse: Thomas Bruno Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2014-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 201, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2014-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-05 tilføjes Bestyrelse: Kasper Herrestrup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive handel og investering i fast ejendom samt al virksomhed efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2012-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2012-04-24 tilføjes Vedtægter: 2012-04-24 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2010-05-26 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-09 tilføjes Bestyrelse: Lars Engell Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-06 fjernes Bestyrelse: Joacim Lars Bruus-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-06 fjernes Direktion: Joacim Lars Bruus-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2009-12-10)
Den 2009-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 201, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2014-09-18)
Den 2009-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-10-01)
Den 2009-10-29 tilføjes Bestyrelse: Thomas Bruno Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-29 tilføjes Direktion: Erik Hebsgaard Munk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 tilføjes Bestyrelse: Svein Harald Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-03 fjernes Bestyrelse: Jens Storkfelt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2007-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-10-01)
Den 2007-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2007-05-02 tilføjes Bestyrelse: Claus Jesper Bruus-Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-02 fjernes Bestyrelse: Niels Jørgen Bruus-Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-05 tilføjes Navne: CORNERSTONE PROPERTIES HAMBORG 3 A/S (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2006-12-04 fjernes Navne: JBJ INVEST 19 A/S (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-13 tilføjes Bestyrelse: Niels Jørgen Bruus-Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-13 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-13 tilføjes Direktion: Joacim Lars Bruus-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-13 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-13 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-09-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-13 tilføjes Navne: JBJ INVEST 19 A/S (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2006-09-12 fjernes Navne: VICH 9194 A/S (offentliggjort 2006-08-30)
Den 2006-09-13 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-01 tilføjes Binavne: JBJ INVEST 19 A/S (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2006-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Legale ejere: Covivio Hamburg Holding ApS (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2006-07-01 tilføjes Navne: VICH 9194 A/S (offentliggjort 2006-08-30)
Den 2006-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2006-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)