Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: FREISINGERSTRASSE 77, SCHWAIG KOMPLEMENTAR ApS. (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-04 (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-24 fjernes Hjemmeside: www.crescendo.dk (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-24 fjernes Kontaktoplysninger: post@crescendo.dk (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-24 fjernes Legale ejere: Jørgen Madsen Kvist, Stig Kjær Andersen, Lars Færch, Mads Peder Skøtt Lorenzen, Gert Rasmussen, SECCUS ApS, NIFA HOLDING ApS, FREISINGERSTRASSE 77, SCHWAIG KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-24 fjernes Navne: FREISINGERSTRASSE 77, SCHWAIG KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-24 fjernes Stiftere: CRESCENDO EUROPE A/S (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-01-29 fjernes Direktion: Niels Christian Westergård-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-11-28 tilføjes Hjemmeside: www.crescendo.dk (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2017-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: post@crescendo.dk (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-30 tilføjes Legale ejere: FREISINGERSTRASSE 77, SCHWAIG KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2016-12-30 fjernes Legale ejere: Kurt Bjørn Ammitzbøll From, Nils-Ole Sakariasen Dahl (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-15 tilføjes Legale ejere: NIFA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2014-10-14 fjernes Legale ejere: Niels Christian Westergård-Nielsen (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2014-05-06 tilføjes Direktion: Mads Peder Skøtt Lorenzen (direktion) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2014-05-06 fjernes Direktion: Lars Færch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Freisingerstrasse 77, Schwaig samt at administrere K/S Freisingerstrasse 77, Schwaig og driften af selskabets ejendom. For denne ydelse er det vedtægtsmæssigt bestemt i K/S Freisingerstrasse 77, Schwaig, at Freisingerstrasse 77, Schwaig Komplementar ApS skal oppebære 5% af K/S Freisingerstrasse 77, Schwaig s overskud efter finansielle omkostninger. Endvidere er det selskabets formål at indgår finansielle aftaler og kontrakter af enhver art, dels til afdækning af K/S Freisingerstrasse 77, Schwaig s låne-portefølje, dels i rent spekulationsøjemed. (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2014-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2014-05-06 tilføjes Vedtægter: 2014-05-06 (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2014-05-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: SECCUS ApS (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-19 tilføjes Direktion: Bo Helligsøe (direktion) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2007-02-19 fjernes Direktion: Erik Berg Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Legale ejere: Niels Christian Westergård-Nielsen, Kurt Bjørn Ammitzbøll From, Nils-Ole Sakariasen Dahl, Jørgen Madsen Kvist, Stig Kjær Andersen, Lars Færch, Mads Peder Skøtt Lorenzen, Gert Rasmussen (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2006-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2006-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 7, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-24 tilføjes Navne: FREISINGERSTRASSE 77, SCHWAIG KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2006-11-23 fjernes Navne: DAMMTORPALAIS, HAMBURG KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2006-08-17)
Den 2006-09-14 tilføjes Direktion: Erik Berg Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-14 fjernes Direktion: Mads Peder Skøtt Lorenzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-14 fjernes Revisor: CityRevision, Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 7, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-04 tilføjes Direktion: Mads Peder Skøtt Lorenzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2006-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-04 (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2006-08-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2006-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2006-08-04 tilføjes Navne: DAMMTORPALAIS, HAMBURG KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2006-08-17)
Den 2006-08-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2006-08-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2006-08-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2006-08-04 tilføjes Revisor: CityRevision, Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-04 tilføjes Stiftere: CRESCENDO EUROPE A/S (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2006-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2006-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-23)