Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Peder Skøtt Lorenzen | 06.05.2014 | 29.01.2018 | direktion |
Bo Helligsøe | 19.02.2007 | 29.01.2018 | direktion |
Niels Christian Westergård-Nielsen | 14.09.2006 | 29.01.2018 | direktion |
Lars Færch | 14.09.2006 | 06.05.2014 | direktion |
Erik Berg Andersen | 14.09.2006 | 19.02.2007 | direktion |
Bo Helligsøe | 04.08.2006 | 14.09.2006 | direktion |
Carsten Lykke | 04.08.2006 | 14.09.2006 | direktion |
Mads Peder Skøtt Lorenzen | 04.08.2006 | 14.09.2006 | direktion |