Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Bestyrelse: Tanja Sølvkjær Frandsen (formand) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Binavne: DYREHOSPITALET HOBROVEJ ApS, Nørresundby Dyreklinik ApS, Nørresundby Dyrehopital ApS, Dyrlæge Bastholm ApS, Dyreklinikken Nørresundby ApS, Dyrehospitalet Nørresundby ApS, Dyrehospitalet City Syd ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Direktion: Thomas Overgaard Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-07 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Kontaktoplysninger: post@dhcitysyd.dk (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Legale ejere: ANICURA ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Navne: AniCura Dyrehospitalet City Syd ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Stiftere: Thomas Overgaard Larsen, Lisbeth Skøtt Mortensen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-09-14 tilføjes Bestyrelse: Caroline Helle Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-09-14 fjernes Bestyrelse: Thomas Overgaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-10-18 tilføjes Bestyrelse: Morten Gerner (næstformand) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-10-18 fjernes Bestyrelse: Karin Malin Madeleine De Maré (næstformand) (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-10-18 tilføjes Vedtægter: 2021-10-18 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-20 tilføjes Bestyrelse: Karin Malin Madeleine De Maré (næstformand) (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2020-06-20 fjernes Bestyrelse: Ann Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2019-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med formanden for bestyrelsen, 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2019-11-01 tilføjes Bestyrelse: Ann Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-11-01 fjernes Bestyrelse: Peter Thomsen (formand) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2019-11-01 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-01 tilføjes Vedtægter: 2019-11-01 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-04-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Thomsen (formand) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2017-11-01 tilføjes Binavne: Dyrehospitalet City Syd ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Bo Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Navne: AniCura Dyrehospitalet City Syd ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2017-10-31 tilføjes Legale ejere: ANICURA ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2017-10-31 fjernes Legale ejere: BO ANDERSEN HOLDING, SVENSTRUP ApS, MORTEN JOHANNESEN HOLDING ApS, THOMAS LARSEN HOLDING, FREJLEV ApS (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-31 fjernes Navne: DYREHOSPITALET CITY SYD ApS (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Binavne: Dyreklinikken Nørresundby ApS, Dyrehospitalet Nørresundby ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-30 tilføjes Vedtægter: 2016-08-30 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2016-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-23 tilføjes Kontaktoplysninger: post@dhcitysyd.dk (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2015-11-22 fjernes Kontaktoplysninger: post@dyrehospitalethobrovej.dk (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-11-13 tilføjes Binavne: Nørresundby Dyreklinik ApS, Nørresundby Dyrehopital ApS, Dyrlæge Bastholm ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2015-11-09 tilføjes Vedtægter: 2015-11-09 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Legale ejere: BO ANDERSEN HOLDING, SVENSTRUP ApS, MORTEN JOHANNESEN HOLDING ApS, THOMAS LARSEN HOLDING, FREJLEV ApS (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2010-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 38-40, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-07 tilføjes Direktion: Thomas Overgaard Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2010-10-07 fjernes Direktion: Lisbeth Skøtt Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive almen dyrelægepraksis, dyrehospital og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2010-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 179.000,00 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2010-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2010-10-07 tilføjes Navne: DYREHOSPITALET CITY SYD ApS (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2010-10-06 fjernes Navne: DYREHOSPITALET HOBROVEJ ApS (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2010-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmeldte direktion. (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2010-10-07 tilføjes Vedtægter: 2010-10-07 (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2006-07-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 38-40, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-07 tilføjes Binavne: DYREHOSPITALET HOBROVEJ ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2006-06-07 tilføjes Direktion: Lisbeth Skøtt Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2006-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-07 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2006-06-07 tilføjes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2006-07-04)
Den 2006-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: post@dyrehospitalethobrovej.dk (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2006-06-07 tilføjes Navne: DYREHOSPITALET HOBROVEJ ApS (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2006-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2006-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2006-06-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-07 tilføjes Stiftere: Thomas Overgaard Larsen, Lisbeth Skøtt Mortensen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2006-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2006-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-07)