Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Lisbeth Skøtt Mortensen | 07.06.2006 | 07.11.2022 | |
Thomas Overgaard Larsen | 07.06.2006 | 07.11.2022 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ANICURA ApS (CVR 34897778) | 31.10.2017 | 07.11.2022 | 100,00% | 100,00 % |
THOMAS LARSEN HOLDING, FREJLEV ApS (CVR 30244427) | 31.12.2013 | 31.10.2017 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
MORTEN JOHANNESEN HOLDING ApS (CVR 32646859) | 31.12.2013 | 31.10.2017 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
BO ANDERSEN HOLDING, SVENSTRUP ApS (CVR 33047754) | 31.12.2013 | 31.10.2017 | 33,33-49,99% | 33,33 % |