Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Nyegaard | 21.04.2020 | 07.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jeppesen | 21.04.2020 | 07.09.2020 | formand |
Benny Frost Jensen | 03.09.2007 | 03.03.2008 | bestyrelse |
Kurt Benny Kahla | 17.01.2007 | 03.09.2007 | bestyrelse |
Jens Schaumann | 30.05.2006 | 21.04.2020 | formand |
Klaus Landstrøm | 30.05.2006 | 05.07.2010 | bestyrelse |
Flemming Fredborg Nielsen | 30.05.2006 | 17.01.2007 | bestyrelse |