Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Schriver Nilsson | 20.08.2020 | direktør |
Thomas Barfod | 13.04.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Schriver Nilsson | 21.09.2008 | 13.04.2016 | adm. dir |
Thomas Barfod | 31.05.2006 | 01.06.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Barfod | 13.04.2016 | 20.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Schriver Nilsson | 13.04.2016 | 20.08.2020 | formand |
Birgitte Storm Barfod | 01.06.2013 | 20.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jeanne Balle Nilsson | 01.06.2013 | 20.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Schriver Nilsson | 01.06.2013 | 12.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Barfod | 01.06.2013 | 12.04.2016 | formand |