Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Digital Disruption Media ApS (CVR 38493051) | NORMAL | 14.03.2017 | 20.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lokaleportalen.dk ApS (CVR 29605610) | NORMAL | 13.04.2016 | 20.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rentbuyestate.com Denmark ApS (CVR 32838936) | NORMAL | 18.03.2015 | 01.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lokaleportalen.dk ApS (CVR 29605610) | NORMAL | 01.06.2013 | 12.04.2016 | formand |
Rentbuyestate.com Denmark ApS (CVR 32838936) | NORMAL | 28.04.2010 | 17.03.2015 | formand |
Yoga & Music services ApS (CVR 29138222) | NORMAL | 24.10.2008 | 18.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Sandvig.dk ApS (CVR 42985465) | NORMAL | 10.07.2022 | adm. dir |
Rentbuyestate.com Sweden ApS (CVR 34625395) | NORMAL | 28.02.2021 | direktør |
HT Medier ApS (CVR 36997761) | NORMAL | 28.02.2021 | direktør |
Jobsearch.dk ApS (CVR 39925311) | NORMAL | 01.10.2018 | adm. dir |
SHG Medier ApS (CVR 38854925) | NORMAL | 02.08.2017 | adm. dir |
Digital Disruption Media ApS (CVR 38493051) | NORMAL | 14.03.2017 | adm. dir |
Yoga & Music services ApS (CVR 29138222) | NORMAL | 18.04.2016 | direktør |
Lokaleportalen.dk ApS (CVR 29605610) | NORMAL | 13.04.2016 | adm. dir |
Rentbuyestate.com Denmark ApS (CVR 32838936) | NORMAL | 28.04.2010 | direktør |
CSP Medier ApS (CVR 32147496) | NORMAL | 28.04.2009 | adm. dir |
TBHOL ApS (CVR 28324421) | NORMAL | 13.06.2005 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Sandvig.dk ApS (CVR 42985465) | NORMAL | 06.01.2022 | 09.07.2022 | direktør |
HT Medier ApS (CVR 36997761) | NORMAL | 09.08.2015 | 27.02.2021 | adm. dir |
Rentbuyestate.com Sweden ApS (CVR 34625395) | NORMAL | 02.08.2012 | 27.02.2021 | adm. dir |
Lokaleportalen.dk ApS (CVR 29605610) | NORMAL | 31.05.2006 | 01.06.2013 | direktør |
Yoga & Music services ApS (CVR 29138222) | NORMAL | 03.10.2005 | 17.04.2016 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Barfod | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Thomas Barfod (antal: 13) | 11 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 85 % | 0 % | 8 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Barfod (antal: 35) | 6 | 17 | 12 | 0 |
Pct. | 17 % | 49 % | 34 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |