Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-08 tilføjes Vedtægter: 2024-07-08 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2011-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: FLOOR EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-29 tilføjes Vedtægter: 2023-06-29 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-03-31 tilføjes Legale ejere: FLOOR BYG HOLDING ApS, T. FLOOR HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: Brdr. Floor Holding ApS, Arvid Floor Holding ApS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-03-30 fjernes Legale ejere: FLOOR BYG HOLDING ApS, T. FLOOR HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølhøjvej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølhøjvej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-27 fjernes Bestyrelse: Morten Aagaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølhøjvej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2019-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølhøjvej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-10-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølhøjvej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2017-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølhøjvej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-09-16 tilføjes Bestyrelse: Thomas Maagaard Floor (formand) (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-15 fjernes Bestyrelse: Arvid Floor (formand) (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2016-09-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-16 tilføjes Vedtægter: 2016-09-16 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2016-09-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-11-30 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-10-23 tilføjes Bestyrelse: Arvid Floor (formand) (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-10-23 fjernes Bestyrelse: Thomas Maagaard Floor (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-10-22 fjernes Bestyrelse: Arvid Floor (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-01 tilføjes Legale ejere: Brdr. Floor Holding ApS, Arvid Floor Holding ApS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-08-31 fjernes Legale ejere: ARVID FLOOR HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2015-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølhøjvej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2015-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hodalsvej 48, 9500 Hobro (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2012-05-11 tilføjes Bestyrelse: Morten Aagaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-05-11 tilføjes Legale ejere: ARVID FLOOR HOLDING ApS, FLOOR BYG HOLDING ApS, T. FLOOR HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2011-05-11 tilføjes Reelle ejere: Josva Andreas Maagaard Floor, Thomas Maagaard Floor (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme, eje aktier/anparter, konsulentvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Navne: FLOOR INVEST ApS (offentliggjort 2011-05-11)
Den 2011-05-09 fjernes Navne: ARVID FLOOR HOLDING ApS (offentliggjort 2006-05-15)
Den 2011-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-10 tilføjes Vedtægter: 2011-05-10 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2011-01-18 tilføjes Bestyrelse: Arvid Floor (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hodalsvej 48, 9500 Hobro (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2010-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 1, 9632 Møldrup (offentliggjort 2009-05-20)
Den 2009-10-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2009-10-21 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-09-13)
Den 2007-06-19 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-09-13)
Den 2007-06-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 1, 9632 Møldrup (offentliggjort 2009-05-20)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 1, 9632 Møldrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 1, 9632 Møldrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Direktion: Arvid Floor (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Navne: ARVID FLOOR HOLDING ApS (offentliggjort 2006-05-15)
Den 2006-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-15)
Den 2006-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)