Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Arvid Floor | 16.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Maagaard Floor | 16.09.2016 | formand |
Josva Andreas Maagaard Floor | 18.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arvid Floor | 23.10.2015 | 15.09.2016 | formand |
Morten Aagaard Hansen | 11.05.2012 | 27.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Maagaard Floor | 18.01.2011 | 23.10.2015 | formand |
Arvid Floor | 18.01.2011 | 22.10.2015 | bestyrelsesmedlem |