Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Binavne | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2017-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 2, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-19 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-11 fjernes Hjemmeside: www.tante-t.dk (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-11 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-11 fjernes Kontaktoplysninger: info@tante-t.dk (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-11 fjernes Legale ejere: SARBO VENTURES ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-11 fjernes Navne: Cafeselskabet af 28. juli 2016 ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-11 fjernes ObligatoriskEmail: mikkel@sarbo.dk (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-11 fjernes Stiftere: SARBO HOLDING ApS, Mette Marie Viscor (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-07-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Bestyrelse: Mikkel Irminger Sarbo (bestyrelse) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-08 fjernes Direktion: Henriette Irminger Sonne (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 2, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kødboderne 26, 1714 København V (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-28 tilføjes Navne: Cafeselskabet af 28. juli 2016 ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-07-27 fjernes Navne: TANTE T ApS (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-28 tilføjes Vedtægter: 2016-07-28 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-07-27 fjernes Binavne: T-SELSKAB ApS, T-HUS ApS, T-BUTIK ApS (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kødboderne 26, 1714 København V (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 22, 1711 København V (offentliggjort 2016-02-28)
Den 2016-02-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@tante-t.dk (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-02-27 fjernes Kontaktoplysninger: tante@tante-t.dk (offentliggjort 2016-02-28)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-22 tilføjes Direktion: Henriette Irminger Sonne (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-09-21 fjernes Direktion: Mikkel Irminger Sarbo (adm. dir) (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-05 tilføjes Hjemmeside: www.tante-t.dk (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2015-04-05 tilføjes ObligatoriskEmail: mikkel@sarbo.dk (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-28 tilføjes Direktion: Mikkel Irminger Sarbo (adm. dir) (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2014-11-28 fjernes Direktion: Henrik Mühlendorph (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-08-09 fjernes Bestyrelse: Mette Marie Viscor (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-15 tilføjes Legale ejere: SARBO VENTURES ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2014-07-14 fjernes Legale ejere: Mikkel Irminger Sarbo (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-01 tilføjes Direktion: Henrik Mühlendorph (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-31 fjernes Direktion: Mette Marie Viscor (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Legale ejere: Mikkel Irminger Sarbo (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 22, 1711 København V (offentliggjort 2016-02-28)
Den 2010-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Viktoriagade 6, 1655 København V (offentliggjort 2006-05-04)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt (offentliggjort 2006-07-13)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-09 tilføjes Kontaktoplysninger: tante@tante-t.dk (offentliggjort 2016-02-28)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viktoriagade 6, 1655 København V (offentliggjort 2006-05-04)
Den 2006-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Krusågade 22, st. tv., 1719 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt (offentliggjort 2006-07-13)
Den 2006-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krusågade 22, st. tv., 1719 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-19 tilføjes Bestyrelse: Mette Marie Viscor (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-19 tilføjes Binavne: T-SELSKAB ApS, T-HUS ApS, T-BUTIK ApS (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2006-04-19 tilføjes Direktion: Mette Marie Viscor (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og anden virksomhed indenfor handel og service. (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2006-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2006-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-19 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2006-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2006-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2006-04-19 tilføjes Navne: TANTE T ApS (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2006-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2006-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2006-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2006-04-19 tilføjes Stiftere: SARBO HOLDING ApS, Mette Marie Viscor (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2006-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening. (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2006-04-19 tilføjes Vedtægter: 2006-04-19 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2006-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2006-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)