Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ASX 9667 ApS (CVR 10139597) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.04.2006 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MARTIN WARNER HOLDING ApS (CVR 35662294) | NORMAL | 07.01.2014 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
LARS KRISTENSEN HOLDING 2014 ApS (CVR 35662286) | NORMAL | 07.01.2014 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
JACOB MONDRUP HOLDING ApS (CVR 35664351) | NORMAL | 07.01.2014 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lars Kristensen | 01.04.2006 | 06.01.2014 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Jacob Bruun Mondrup | 01.04.2006 | 06.01.2014 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Martin Warner | 01.04.2006 | 31.12.2013 | 20,00-24,99% | 20,00 % |