Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Reelle ejere | Bestyrelse | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Interessenter | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-09-15 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-09-14 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-19 tilføjes Legale ejere: Henrik Sommer Egvang, Morten Coster Oddershede, Lutz Könnecker, Kim Frisch Bøgelund, Richard Christensen, Jesper Søndberg Clausen (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-30)
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-01-01 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-01-30)
Den 2014-11-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og drive vindmøler i Tyskland samt at udføre rådgivningsydelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller to medlemmer af bestyrelsen i fællesskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-06 tilføjes Vedtægter: 2014-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 9, 1414 København K (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2014-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 21, 3520 Farum (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-11-19)
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Sommer Egvang (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-19)
Den 2013-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 21, 3520 Farum (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2013-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellegårdsvej 71, 2820 Gentofte (offentliggjort 2011-06-08)
Den 2013-06-07 tilføjes Bestyrelse: Lutz Könnecker (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 fjernes Bestyrelse: Morten Coster Oddershede (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Bestyrelse: Morten Coster Oddershede (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Bestyrelse: Henrik Bøge Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellegårdsvej 71, 2820 Gentofte (offentliggjort 2011-06-08)
Den 2011-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2010-02-01)
Den 2011-06-06 fjernes Bestyrelse: Michael Lexner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2010-02-01)
Den 2010-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 29, 6., 1561 København V (offentliggjort 2008-07-24)
Den 2008-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 29, 6., 1561 København V (offentliggjort 2008-07-24)
Den 2008-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 47, 5., 1560 København V (offentliggjort 2006-11-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-20 tilføjes Navne: K/S GAMLEN VINDMØLLEPARK (offentliggjort 2007-01-16)
Den 2006-11-19 fjernes Navne: K/S GAMLE VINDMØLLEPARK (offentliggjort 2006-11-20)
Den 2006-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 47, 5., 1560 København V (offentliggjort 2006-11-20)
Den 2006-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 39, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-31 tilføjes Navne: K/S GAMLE VINDMØLLEPARK (offentliggjort 2006-11-20)
Den 2006-10-30 fjernes Navne: K/S WÖRBZIG VINDMØLLEPARK (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-31 fjernes Bestyrelse: Kim Frisch Bøgelund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 39, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 tilføjes Bestyrelse: Kim Frisch Bøgelund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET GAMLEN VINDMØLLEPARK ApS (offentliggjort 2006-04-27)
Den 2006-04-05 tilføjes Navne: K/S WÖRBZIG VINDMØLLEPARK (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-04-05 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-01-30)
Den 2006-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2006-04-27)
Den 2006-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)