Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Sommer Egvang | 07.06.2013 | bestyrelse |
Jesper Søndberg Clausen | 07.06.2013 | bestyrelse |
Lutz Könnecker | 07.06.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Coster Oddershede | 24.05.2012 | 07.06.2013 | bestyrelse |
Henrik Bøge Mikkelsen | 05.04.2006 | 24.05.2012 | formand |
Michael Lexner | 05.04.2006 | 06.06.2011 | bestyrelse |
Kim Frisch Bøgelund | 05.04.2006 | 31.10.2006 | bestyrelse |